KRS 0000392926
NIP8961523068
REGON02166076300000
NazwaHERON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHERON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 sie 2011 (13 lat temu) 03 sie 2011
Data usunięcia 30 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5 D, KIEŁCZÓWEK, 51-361, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961523068
data rejestracji 01 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#45 BUDOWNICTWO #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJANDRZEJ SKOCZYLAS
Beneficjent
BARBARA MARIA KAMIŃSKA
reprezentant
ANDRZEJ SKOCZYLAS
Wspólnik
2011-08-03
2020-06-30
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
BARBARA MARIA KAMIŃSKA
Likwidator
2019-02-11
2020-06-30
ANDRZEJ SKOCZYLAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO DWAJ PROKURENCI, ALBO PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
EMANUEL TADEUSZ SKOCZYLAS
PREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2019-02-11
2011-08-03
2019-02-11
HERON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie