KRS 0000392870
NIP1231257509
REGON14433134300000
NazwaDI YI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDI YI
Data rejestracji 12 sie 2011 (13 lat temu) 12 sie 2011
Data usunięcia 08 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNELIANXIN CHEN
Wspólnik
2011-08-12
2016-04-27
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500,- ZŁ /STO CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆŚET ZŁOTYCH/.
YING WAI CHAN
Wspólnik
2011-08-12
2024-08-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,- ZŁ /SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/.
TONG CHUNBO
Wspólnik
2016-04-27
2024-08-08
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LIANXIN CHEN
PREZES ZARZĄDU
2011-08-12
2016-04-27
XIAOPENG CHEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-12
2015-10-05
TONG CHUNBO
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2024-08-08
2011-08-12
2018-03-23
NADRZECZNA, 3F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie