KRS 0000392501
NIP7831678808
REGON30183097000000
NazwaSIGNAL F SB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGNAL F SB
Data rejestracji 29 lip 2011 (13 lat temu) 29 lip 2011
Data usunięcia 04 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYDLA, 23, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831678808
data rejestracji 04 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDREAS ANTONI KOSZUTA
Beneficjent
ANDREAS ANTONI KOSZUTA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
ELISA GOSSEN
Wspólnik
2011-07-29
2016-11-10
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.560,00 ZŁ
ROBERT KRZYSZTOF KOSZUTA
Wspólnik
2011-07-29
2016-11-10
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.560,00 ZŁ
GRZEGORZ ANDRZEJ KODUR
Wspólnik
2011-07-29
2016-11-10
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.560,00 ZŁ
LEO GOSSEN
Wspólnik
2011-07-29
2017-05-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700,00 ZŁ
ANDREAS ANTONI KOSZUTA
Wspólnik
2011-07-29
2023-04-04
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00 ZŁ
ROBERT KRZYSZTOF KOSZUTA
Wspólnik
2021-01-29
2023-04-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
ANDREAS ANTONI KOSZUTA
Likwidator
2022-12-06
2023-04-04
ANDREAS ANTONI KOSZUTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ROBERT KRZYSZTOF KOSZUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2016-11-10
GRZEGORZ ANDRZEJ KODUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2016-11-10
ANDREAS ANTONI KOSZUTA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-04
2022-12-06
2011-07-29
2022-12-06
SIGNAL F SB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-29
2018-06-06
WĄSKA, 13, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie