KRS 0000392353
NIP6312640497
REGON24187211800000
NazwaECO-INWEST.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO-INWEST.EU
Data rejestracji 01 wrz 2011 (13 lat temu) 01 wrz 2011
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZEGORZA PIRAMOWICZA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIARTUR MARIUSZ BILIŃSKI
Wspólnik
2011-09-01
2020-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00;-ZŁ
ZBIGNIEW JANUSZ CORRADINI
Wspólnik
2011-09-01
2020-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00;-ZŁ
CZESŁAW KOMINEK
Wspólnik
2011-09-01
2020-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR MARIUSZ BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2020-12-11
ZBIGNIEW JANUSZ CORRADINI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2020-12-11
CZESŁAW KOMINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-01
2020-02-20
2011-09-01
2020-12-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-01
2020-12-11
ECO-INWEST.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-01
2020-12-11
GRZEGORZA PIRAMOWICZA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2011-09-01
2020-12-11
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-09-01
2020-12-11
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-09-01
2020-12-11
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2011-09-01
2020-12-11
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2011-09-01
2020-12-11
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2011-09-01
2020-12-11
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2011-09-01
2020-12-11
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie