KRS 0000392323
NIP5272663757
REGON14483208000000
NazwaENEO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENEO ENERGIA
Data rejestracji 24 sie 2011 (13 lat temu) 24 sie 2011
Data usunięcia 18 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAŁOPOLSKA, 43, SZCZECIN, 70-515, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272663757
data rejestracji 28 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAŁGORZATA KRYSTYNA KLIMKIEWICZ
Wspólnik
2011-08-24
2012-05-29
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-05-29
2017-04-13
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
81254924600000
Wspólnik
2013-03-06
2023-07-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
32129605800000
Wspólnik
2013-03-06
2020-02-26
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
32129537200000
MICHAŁ KRZYŻAŃSKI
Wspólnik
2020-02-26
2023-07-18
150 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WAROTŚCI 15.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAŁGORZATA KRYSTYNA KLIMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-24
2012-05-29
ANDRZEJ ROMAN MAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-05-29
2014-05-29
KONRAD GRZEGORZ JACKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2020-02-26
2011-08-24
2012-05-29
EKOENEO ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-24
2012-05-29
ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie