KRS 0000392286
NIP5213612706
REGON14323472100000
NazwaKOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOLME
Data rejestracji 26 lip 2011 (13 lat temu) 26 lip 2011
Data usunięcia 23 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZOWSKA, 22, WARSZAWA, 02-572, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213612706
data rejestracji 01 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.JAROSŁAW FELIKS KABA
Wspólnik
2011-07-26
2015-12-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
CEZARY JACEK KICIŃSKI
Wspólnik
2011-07-26
2015-12-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
PIOTR WOJCIECH KRUSZEWSKI
Wspólnik
2011-07-26
2015-12-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
DARIUSZ GRABIKOWSKI
Wspólnik
2015-12-03
2019-08-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000 ZŁOTYCH
KATARZYNA MAŁGORZATA PIOTROWSKA BALCERZAK
Prokurent
2013-06-26
2015-12-03
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI KOLME SP. Z O.O. LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
KATARZYNA MAŁGORZATA PIOTROWSKA BALCERZAK
Prokurent
2016-01-29
2018-05-16
SAMOISTNA
JAKUB MICHAŁ BARTOSZEWICZ
Likwidator
2018-05-16
2019-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW FELIKS KABA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-26
2015-12-03
CEZARY JACEK KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-26
2016-01-29
PIOTR WOJCIECH KRUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-26
2015-12-03
JAROSŁAW CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2018-05-16
JAN JANUSZ OLEKSAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2018-05-16
KRZYSZTOF BARTŁOMIEJ BOURDO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-23
2018-05-16
2011-07-26
2018-05-16
KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie