KRS 0000391846
NIP5170353349
REGON18070674300000
NazwaRANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRANER
Data rejestracji 22 lip 2011 (13 lat temu) 22 lip 2011
Data usunięcia 14 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PAWŁA II, 234 D, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170353349
data rejestracji 24 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPAWEŁ FLORKIEWICZ
zgłaszający - likwidator
PAWEŁ FLORKIEWICZ
Beneficjent
ALICJA MONIKA WOJTAS
Wspólnik
2018-06-12
2022-11-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
RAFAŁ PAWEŁ PRZYWARA
Wspólnik
2011-07-22
2017-06-29
1000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ ŁĄCZNIE 50 000,00 ZŁ NA PLANACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
ANNA TERESA KORNAK PRZYWARA
Wspólnik
2011-07-22
2017-06-29
1000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ ŁĄCZNIE 50 000,00 ZŁ NA PLANACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
PAWEŁ FLORKIEWICZ
Wspólnik
2017-06-29
2022-11-14
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
PAWEŁ FLORKIEWICZ
Likwidator
2022-03-29
2022-11-14
PAWEŁ FLORKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
RAFAŁ PAWEŁ PRZYWARA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2017-06-29
ANNA TERESA KORNAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2012-10-30
PAWEŁ FLORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-29
2022-03-29
2022
2022-01-01
2022-06-29
2022-06-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12350 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2730.03 |
II. Zużycie materiałów i energii | 39.83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2690.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 145.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10.29 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9754.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69471.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 69471.78 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 69471.78 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 69471.78 |
- Należności krótkoterminowe | 69471.78 |
2011-07-22
2022-03-29
RANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-22
2021-02-19
KRAKOWSKA, 20, RZESZÓW, 35-111, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie