KRS 0000391822
NIP8971776196
REGON02164215600000
NazwaGET TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGET TAX
Data rejestracji 25 lip 2011 (13 lat temu) 25 lip 2011
Data usunięcia 01 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 190, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITOMASZ MARIAN PIEKIELNIK
Wspólnik
2011-07-25
2014-08-19
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MILENA AGATA PIEKIELNIK
Wspólnik
2011-07-25
2014-06-26
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK GÓRKA
Wspólnik
2014-08-19
2016-02-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
FUNDACJA NOWE OTWARCIE
Wspólnik
2016-02-08
2021-12-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
222063520
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 3. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: A) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) REPREZENTUJĄ ONI SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A B) W PRZYPADKU SPRAW MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ KWOTA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
TOMASZ MARIAN PIEKIELNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-25
2014-08-19
MILENA AGATA PIEKIELNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-25
2014-06-26
JACEK GÓRKA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-19
2016-02-08
JACEK KAZIMIERZ KOSTKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-08
2016-09-07
2011-07-25
2013-07-16
PIEKIELNIK I PARTNERZY OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-25
2014-08-19
PLAC SOLNY, 16, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
2014-08-19
2016-02-08
ŚWIDNICKA, 39, WROCŁAW, 50-029, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie