KRS 0000391376
NIP8943030177
REGON02163727300000
NazwaSAS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAS GPS
Data rejestracji 15 lip 2011 (13 lat temu) 15 lip 2011
Data usunięcia 02 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 80, WROCŁAW, 53-324, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8943030177
data rejestracji 20 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWS.A.S GRUP S.R.L.
Wspólnik
2011-07-15
2017-02-22
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA MARCINISZYN
Wspólnik
2011-07-15
2017-02-22
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ŁUKASZ PAWEŁ GŁOWACZ
Wspólnik
2011-07-15
2017-02-22
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DAGMARA BOŻENA CYBRUCH
Wspólnik
2011-07-15
2017-02-22
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2018-07-13
2020-04-02
55 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36183057800000
Wspólnik
2017-02-22
2020-04-02
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36416121500000
KRZYSZTOF WOJCIECH KOŁODZIEJSKI
Likwidator
2019-06-07
2020-04-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAGMARA BOŻENA CYBRUCH
PREZES ZARZĄDU
2011-07-15
2012-07-16
ŁUKASZ PAWEŁ GŁOWACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-15
2017-11-27
GRZEGORZ KAMIL DĘBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-16
2017-02-22
KRZYSZTOF WOJCIECH KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-22
2019-06-07
2011-07-15
2019-06-07
SAS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-15
2015-07-09
WAGONOWA, 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie