KRS 0000391219
NIP7811870052
REGON30180147700000
NazwaSIMULINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIMULINWEST
Data rejestracji 12 lip 2011 (13 lat temu) 12 lip 2011
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 30, POZNAŃ, 61-805, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SIMULINWEST@ONET.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHKATARZYNA CICHOCKA
Wspólnik
2011-07-12
2015-10-08
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ
MARTA MAŁGORZATA KURCZEWSKA
Wspólnik
2011-07-12
2015-10-08
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ
MONIKA PELAGIA SZYSZKA
Wspólnik
2011-07-12
2012-12-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
RYSZARD MOLICKI
Wspólnik
2011-07-12
2015-10-08
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ
MAŁGORZATA TERESA KRZYKOWSKA
Wspólnik
2011-07-12
2015-10-08
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁ
ROBERT PIOTR CICHEŃSKI
Wspólnik
2012-12-17
2015-10-08
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ
KRZYSZTOF JAKUB KACZMAREK
Wspólnik
2015-10-08
2015-12-04
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH
MARTA GRYGIEL
Wspólnik
2015-12-04
2020-10-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF JAKUB KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2015-12-04
MARTA GRYGIEL
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2019-03-06
GRAŻYNA TERESA MOLICKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-12
2015-10-08
2011-07-12
2015-10-08
AJSCHYLOSA, 29, POZNAŃ, 60-461, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie