KRS 0000391213
NIP6793066958
REGON12159276800000
NazwaORLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLANDO
Data rejestracji 08 lip 2011 (13 lat temu) 08 lip 2011
Data usunięcia 06 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SULEJKOWSKA, 29A, WARSZAWA, 04-157, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@APA-BIURO.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHJOANNA DULIŃSKA
Wspólnik
2011-07-08
2012-11-27
125 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
PIOTR DULIŃSKI
Wspólnik
2011-07-08
2014-09-26
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.700 ZŁ.
KOLDEJ S.R.O. Z SIEDZIBĄ W ČADCA (REPUBLIKA SŁOWACKA)
Wspólnik
2014-09-26
2015-04-15
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ
CLOUD LCC NR. 2014-000672715
Wspólnik
2015-04-15
2016-03-15
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 996,00 ZŁOTYCH
ALEXANDR BASIUL
Wspólnik
2016-03-15
2018-04-06
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JOANNA DULIŃSKA
Prokurent
2012-11-27
2018-04-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY.
ALEXANDR BASIUL
PREZES ZARZĄDU
2016-03-15
2018-04-06
JOANNA DULIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2012-11-27
PIOTR DULIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-08
2012-11-27
PIOTR DULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-27
2014-09-26
MONIKA WIKTORIA KASPROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2015-04-15
PETER LAS
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2016-03-15
2011-07-08
2014-09-26
APA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-26
2015-04-15
O'CLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-08
2014-01-22
ZAKOPIAŃSKA, 236B, KRAKÓW, 30-435, KRAKÓW, POLSKA
2014-01-22
2014-09-26
POD FORTEM, 15A, KRAKÓW, 31-302, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie