KRS 0000391038
NIP8961521477
REGON02162679500000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HODOWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HODOWCA"
Data rejestracji 07 lip 2011 (13 lat temu) 07 lip 2011
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARKONOSKA, 59, WROCŁAW, 53-015, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961521477
data rejestracji 01 sie 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTMIROSŁAW KOSKA
Prokurent
2011-07-07
2018-03-23
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR BAREŁKOWSKI
Wspólnik
2011-07-07
2023-02-10
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF HYLA
Wspólnik
2011-07-07
2023-02-10
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
STANISŁAW MROCZEK
Wspólnik
2011-07-07
2018-03-23
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-07-07
2023-02-10
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93203675200000
ZDZISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
Wspólnik
2011-07-07
2023-02-10
54 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
PAWEŁ NOWAK
Wspólnik
2011-07-07
2023-02-10
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
LUCYNA ANNA MROCZEK
Wspólnik
2018-03-23
2023-02-10
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
PIOTR BAREŁKOWSKI
Likwidator
2018-03-23
2023-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, W RAMACH KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE LUB PODJĘTE ZOBOWIĄZANIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000,00 ZŁOTYCH (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE LUB PODJĘTE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, W RAMACH KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE LUB PODJĘTE ZOBOWIĄZANIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000,00 ZŁOTYCH (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, W RAMACH KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE LUB PODJĘTE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
ZENON ŁUKASIUK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2017-03-24
PIOTR PAWEŁ BAREŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2018-03-23
2011-07-07
2018-03-23
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HODOWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-07
2013-07-04
ŻERNIKI WIELKIE, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie