KRS 0000390924
NIP5862270473
REGON22146768100000
NazwaRETAIL PLUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRETAIL PLUS POLAND
Data rejestracji 07 lip 2011 (13 lat temu) 07 lip 2011
Data usunięcia 03 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELUŃSKA, 46, GDYNIA, 81-502, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRPJV THE RETAILPLUS COMPANY LIMITED
Wspólnik
2011-07-07
2018-04-03
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00 ZŁ
MAGDALENA ELŻBIETA KOZIŃSKA
Wspólnik
2011-07-07
2018-04-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN WAJS
Wspólnik
2011-07-07
2018-04-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
MAGDALENA ELŻBIETA KOZIŃSKA
Likwidator
2017-03-24
2018-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HAAS GILAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-07
2017-03-24
NIR MANOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-07
2017-03-24
1967-11-03
MAGDALENA ELŻBIETA KOZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-07
2017-03-24
TOMASZ MARCIN WAJS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-07
2017-03-24
2011-07-07
2017-03-24
RETAIL PLUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie