KRS 0000390572
NIP5272658911
REGON14301479300000
NazwaPGS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPGS-TRANS
Data rejestracji 04 lip 2011 (13 lat temu) 04 lip 2011
Data usunięcia 08 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIOŁKA, 12, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272658911
data rejestracji 01 sie 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPAWEŁ RYPINA
Beneficjent
SYLWESTER RYPINA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SYLWESTER RYPINA
Beneficjent
PIOTR MARZĘCKI
Wspólnik
2011-07-04
2012-06-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ RYPINA
Wspólnik
2012-06-15
2020-06-08
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ
SYLWESTER RYPINA
Wspólnik
2016-10-25
2020-06-08
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200,00 ZŁ
PAWEŁ RYPINA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA BEZPOŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
SYLWESTER RYPINA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA BEZPOŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
SYLWESTER RYPINA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-04
2020-06-08
2011-07-04
2012-08-09
SREBRNA, 16, WARSZAWA, 00-810, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie