KRS 0000390458
NIP8522591607
REGON32106815600000
NazwaOGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"
Krótka nazwaOGÓLNOPOLSKIE "BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"
Data rejestracji 30 cze 2011 (13 lat temu) 30 cze 2011
Data usunięcia 04 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 19, SZCZECIN, 70-372, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8560 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANNA KLAUS DĘBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2015-11-04
MICHAŁ SZYPURA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2015-11-04
RADOSŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2015-11-04
CZESŁAW SWARYCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2015-11-04
AGNIESZKA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2022-07-04
PAULINA BORYCA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2022-07-04
PAULINA AMANDA IGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2022-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ALEKSANDER MAREK IGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-30
2015-11-04
BOGDAN NALAZEK
WICEPREZES
2011-06-30
2015-11-04
MAREK GLISZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-30
2015-11-04
MARTA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-30
2015-11-04
PAWEŁ LUCJAN PIGŁOWSKI
SEKRETARZ
2011-06-30
2015-11-04
PAULINA AMANDA IGIELSKA
SKARBNIK ZARZĄDU
2011-06-30
2015-11-04
JAROSŁAW PIOTR GMEREK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2022-07-04
JANUSZ TOMASZ HARBUZ WÓJCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2022-07-04
DARIUSZ RUTKOWSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2015-11-04
2022-07-04
ANGELINA ANNA IGIELSKA
SKARBNIK ZARZĄDU
2015-11-04
2022-07-04
2011-06-30
2022-07-04
STOWARZYSZENIE
2011-06-30
2022-07-04
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"
2011-06-30
2022-07-04
BOHATERÓW WARSZAWY, 19, SZCZECIN, 70-372, SZCZECIN, POLSKA
2011-06-30
2022-07-04
8553Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
2011-06-30
2022-07-04
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2011-06-30
2022-07-04
8559A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
2011-06-30
2022-07-04
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2011-06-30
2022-07-04
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2011-06-30
2022-07-04
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2011-06-30
2022-07-04
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2011-06-30
2022-07-04
8560 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2011-06-30
2022-07-04
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2011-06-30
2022-07-04
7220Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie