KRS 0000390338
NIP5833135301
REGON22141587900000
NazwaJOYSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJOYSPOT
Data rejestracji 29 cze 2011 (13 lat temu) 29 cze 2011
Data usunięcia 16 mar 2018 16 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIELDORFA, 11, GDAŃSK, 80-041, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAKUB MICHAŁ RYFA
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
78 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) PLN
JAKUB PIOTR PROMA
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
78 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) PLN
RADOSŁAW ANTONI SKRODZKI
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
78 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) PLN
FILIP JAKUB DUDZIŃSKI
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
182 (STO OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO) PLN
JAKUB ŁUKASZ GAN
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
182 (STO OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO) PLN
RADOSŁAW KLIMCZAK
Wspólnik
2011-06-29
2018-03-16
182 (STO OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO) PLN
JAKUB MICHAŁ RYFA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-29
2018-03-16
JAKUB PIOTR PROMA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-29
2018-03-16
RADOSŁAW ANTONI SKRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-29
2018-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
FILIP JAKUB DUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-29
2016-01-19
JAKUB ŁUKASZ GAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-29
2017-03-16
RADOSŁAW KLIMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-29
2014-01-22
2011-06-29
2018-03-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-29
2018-03-16
JOYSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-29
2018-03-16
FIELDORFA, 11, GDAŃSK, 80-041, GDAŃSK, POLSKA
2011-06-29
2018-03-16
7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2011-06-29
2018-03-16
7911A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2011-06-29
2018-03-16
7911B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2011-06-29
2018-03-16
7990A - DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2011-06-29
2018-03-16
7990B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
2011-06-29
2018-03-16
7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2011-06-29
2018-03-16
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2011-06-29
2018-03-16
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2011-06-29
2018-03-16
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2011-06-29
2018-03-16
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie