KRS 0000389921
NIP5252509906
REGON14299105800000
NazwaWEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEDI
Data rejestracji 22 cze 2011 (13 lat temu) 22 cze 2011
Data usunięcia 03 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252509906
data rejestracji 30 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWEDI GMBH
Wspólnik
2011-06-22
2019-10-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
DIRK DZIALOSZYNSKI
Prokurent
2012-08-02
2017-02-15
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
STEPHAN BREUER
Prokurent
2012-08-02
2018-01-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
ANDREAS KÖNIG
Prokurent
2012-08-02
2012-11-14
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
MARTIN PARCHAŃSKI
Prokurent
2012-08-02
2018-12-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
FABIAN DONATUS RECHLIN
Prokurent
2014-04-04
2018-12-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
TOMASZ ANDRZEJ IWAŃCZYK
Likwidator
2018-12-31
2019-10-03
MACIEJ BRONOWICZ
Likwidator
2018-12-31
2019-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STEPHAN RUDOLF WEDI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-22
2018-12-31
2011-06-22
2018-12-31
WEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie