KRS 0000389893
NIP6161553196
REGON02155636200000
NazwaAGROFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROFER
Data rejestracji 21 cze 2011 (13 lat temu) 21 cze 2011
Data usunięcia 13 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁAKOWICKA, 90, LWÓWEK ŚLĄSKI, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHJÓZEF GAŁKA
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
GRZEGORZ PALIWODA
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MAREK KOJDECKI
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
SŁAWOMIR LESZEK MACHOWSKI
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW MARIAN CHAPIŃSKI
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
EMIL CHAPIŃSKI
Wspólnik
2011-06-21
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MAREK KOJDECKI
Likwidator
2017-07-21
2017-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAREK KOJDECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-21
2017-07-21
SŁAWOMIR LESZEK MACHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-21
2017-07-21
GRZEGORZ PALIWODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-21
2017-07-21
2011-06-21
2017-07-21
GRUPA PRODUCENTÓW AGROFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie