KRS 0000389851
NIP9532628554
REGON34092887100000
NazwaPULVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPULVIS
Data rejestracji 22 cze 2011 (13 lat temu) 22 cze 2011
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOŹNA, 15 A, POZNAŃ, 61-777, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9532628554
data rejestracji 14 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNAKRZYSZTOF WALISZKA
Beneficjent
KRZYSZTOF WALISZKA
reprezentant
RYSZARD ZBIGNIEW KOWALCZYK
Wspólnik
2011-06-22
2012-12-01
690 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 34500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
ELŻBIETA KOWALCZYK
Wspólnik
2011-06-22
2012-12-01
690 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 34500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
Wspólnik
2011-06-22
2021-02-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
00041990500000
KRZYSZTOF WALISZKA
Likwidator
2020-05-05
2021-02-16
ELŻBIETA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2013-05-07
ADAM JÓZEF GRABARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2014-05-30
GRAŻYNA MARIA SKROBICH
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2020-05-05
TOMASZ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2018-07-04
LESZEK MAREK GRABARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2020-05-05
AGNIESZKA JOANNA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-04
2020-05-05
KRZYSZTOF WALISZKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD ZBIGNIEW KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-22
2013-05-07
LESZEK MAREK GRABARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-22
2013-05-07
LESZEK MAREK GRABARSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-07
2014-05-30
KRZYSZTOF WALISZKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2020-05-05
GRAŻYNA MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-30
2015-11-27
2011-06-22
2020-05-05
PULVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-22
2012-07-06
TORUŃSKA, 308, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie