KRS 0000389850
NIP7292696100
REGON10110051600000
NazwaFALKOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFALKOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 cze 2011 (13 lat temu) 22 cze 2011
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO, 199/205, ŁÓDŹ, 93-120, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7292696100
data rejestracji 15 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPIOTR BORZĘCKI
Beneficjent
AGNIESZKA MAGDALENA LISIECKA
reprezentant
PIOTR BORZĘCKI
reprezentant
AGNIESZKA MAGDALENA LISIECKA
Beneficjent
KATARZYNA BORZĘCKA
Wspólnik
2011-06-22
2011-10-05
PIOTR BORZĘCKI
Wspólnik
2011-06-22
2021-04-23
Wspólnik
2011-06-22
2021-04-23
10108474000000
AGNIESZKA MAGDALENA LISIECKA
Wspólnik
2011-10-05
2021-04-23
PIOTR BORZĘCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W FALKOFARM SP. Z O.O. KTÓRA TO POSIADA 4% UDZIAŁU W SPÓŁCE KOMANDYTOWE
AGNIESZKA MAGDALENA LISIECKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W FALKOFARM SP. Z O.O. KTÓRA TO POSIADA 4% UDZIAŁU W SPÓŁCE KOMANDYTOWE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADĄ JEGO REPREZENTACJI: 1.JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Członek Organu Reprezentacji
2011-06-22
2021-04-23
10108474000000
2011-06-22
2018-11-06
JANA KILIŃSKIEGO, 228, ŁÓDŹ, 93-124, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie