KRS 0000389482
NIP7811868658
REGON30177511300000
NazwaIOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIOKI
Data rejestracji 17 cze 2011 (13 lat temu) 17 cze 2011
Data usunięcia 23 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZESZYŃSKA, 73/75, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.JAN LIPCZYŃSKI
Wspólnik
2011-06-17
2012-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ LIPCZYŃSKI
Wspólnik
2011-06-17
2012-09-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2012-11-29
2013-02-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
30223517500000
LONGMAN GROUP (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED
Wspólnik
2013-02-27
2015-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEWYŻSZA 125.000,00 ZŁ (STU DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH). WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA 125.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA JEEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH LUB ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI DOKONYCH W CIĄGU 12 (DWUNASTU) KOLEJNYCH MIESIĘCY.
KRZYSZTOF JASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-23
2015-02-23
JAN LIPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2013-02-27
JAN LIPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2014-10-23
JAN LIPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-23
2015-02-23
PAWEŁ LIPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2013-02-27
ADAM ROBERT STANHOPE BLACK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2014-10-23
JUAN MANUEL LOPEZ-VALCARCEL HERRERO
PREZES ZARZĄDU
2013-02-27
2014-10-23
EDWARD ANDREW BOWERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2014-10-23
KEITH PROFFITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-23
2015-02-23
2011-06-17
2012-11-29
LITEWSKA, 6, POZNAŃ, 60-605, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie