KRS 0000389472
NIP7872100489
REGON30177506000000
NazwaADVANCED GLAUCOMA DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADVANCED GLAUCOMA DIAGNOSTICS
Data rejestracji 22 cze 2011 (13 lat temu) 22 cze 2011
Data usunięcia 24 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERZBIĘCICE, 2, POZNAŃ, 61-568, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7872100489
Podstawy odmowy rejestracji Invalid date
Data odmowy rejestracji 07 sie 2020
status Niezarejestrowany
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJAKUB BURZAK
Beneficjent
JAKUB BURZAK
reprezentant
PIOTR HENRYK TABACZEWSKI
Wspólnik
2011-06-22
2013-05-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN
ROBERT HENRYK WASILEWICZ
Wspólnik
2011-06-22
2012-09-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN
GRZEGORZ MARIUSZ KRAWCZYSZYN
Wspólnik
2012-09-14
2015-12-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ PIOTR ZAJĄC
Wspólnik
2015-12-11
2020-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAKUB BURZAK
Wspólnik
2020-09-30
2024-01-24
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
MAGDALENA KAMILA WASILEWICZ
Prokurent
2013-05-14
2015-12-11
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB BURZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW TABACZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-22
2012-09-14
ROBERT HENRYK WASILEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-22
2012-09-14
GRZEGORZ MARIUSZ KRAWCZYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-14
2015-12-11
TOMASZ PIOTR ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2019-11-19
WANDA TERESA MAJCHRZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-19
2020-09-30
JAKUB BURZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-30
2021-12-20
2011-06-22
2012-09-14
BRACI CZESKICH, 15, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
2012-09-14
2020-09-30
SAPERSKA, 44A, POZNAŃ, 61-493, POZNAŃ, POLSKA
GKm 126/20
2022-09-22
2023-03-27
5874.81 PLN
X GNc 4704/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie