KRS 0000389384
NIP8951998976
REGON02155064900000
Nazwa"IN ARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIN ARMS
Data rejestracji 15 cze 2011 (13 lat temu) 15 cze 2011
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIERKOWA, 1, KIEŁCZÓW, 55-093, KIEŁCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKROBERT STANISŁAW NAPIERAŁA
Wspólnik
2011-06-15
2021-06-14
509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 450,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
WALDEMAR CZESŁAW GAWLIK
Wspólnik
2016-02-12
2021-06-14
491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 550,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIAT ZŁOTYCH)
WALDEMAR CZESŁAW GAWLIK
Likwidator
2020-07-28
2021-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WALDEMAR CZESŁAW GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-15
2020-07-28
2011-06-15
2020-07-28
"IN ARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-15
2012-12-18
KIEŁCZOWSKA, 43, WROCŁAW, 51-315, WROCŁAW, POLSKA
2012-12-18
2014-10-13
JANA DŁUGOSZA, 19B, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie