KRS 0000389068
NIP9451880462
REGON35160218700000
NazwaTOWARZYSTWO ROZWOJU TORAKOCHIRURGII KRAKOWSKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO ROZWOJU TORAKOCHIRURGII KRAKOWSKIEJ
Data rejestracji 16 cze 2011 (13 lat temu) 16 cze 2011
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PRĄDNICKA, 80, KRAKÓW, 31-202, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAZBIGNIEW GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-24
2022-08-23
HALINA TRACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-16
2016-03-24
JANUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-16
2022-08-23
JANUSZ WARMUS
Członek Organu Nadzoru
2011-06-16
2022-08-23
PIOTR ANDRZEJ KOCOŃ
Likwidator
2021-06-08
2022-08-23
KRZYSZTOF JACEK BEDERSKI
Likwidator
2021-06-08
2022-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI I DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW GROCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-16
2016-03-24
HENRYK OLECHNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-16
2016-03-24
KRZYSZTOF BEDERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-16
2021-06-08
IRENA POŁOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-16
2016-03-24
JAROSŁAW KUŻDŻAŁ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2021-06-08
TOMASZ GIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-24
2021-06-08
PIOTR KOCOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-24
2021-06-08
2011-06-16
2021-06-08
TOWARZYSTWO ROZWOJU TORAKOCHIRURGII KRAKOWSKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie