KRS 0000389060
NIP5242737793
REGON14295604000000
NazwaNATURA DLA BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNATURA DLA BIURA
Data rejestracji 17 cze 2011 (13 lat temu) 17 cze 2011
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 18, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROBERT PIOTR BASAŁAJ
Wspólnik
2011-06-17
2014-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
RYSZARD ANDRZEJ SAWCZAK
Wspólnik
2012-04-26
2017-10-02
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁOTYCH
BARBARA SAWCZAK
Wspólnik
2014-10-14
2017-10-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
BARBARA SAWCZAK
Likwidator
2017-02-21
2017-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
ROBERT PIOTR BASAŁAJ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2012-04-26
ROBERT PIOTR BASAŁAJ
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2014-10-14
RYSZARD ANDRZEJ SAWCZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2016-01-26
RYSZARD ANDRZEJ SAWCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-26
2017-02-21
BARBARA SAWCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2017-02-21
2011-06-17
2017-02-21
NATURA DLA BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-17
2012-05-17
POETÓW, 10 B, WARSZAWA, 03-147, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-17
2014-10-14
BANDERII, 4, WARSZAWA, 01-164, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-14
2016-01-26
ŁOKIETKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie