KRS 0000388600
NIP5833132633
REGON22124526500000
NazwaAHMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAHMES
Data rejestracji 07 cze 2011 (13 lat temu) 07 cze 2011
Data usunięcia 15 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIELNA, 6, WARSZAWA, 00-162, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AHMES.PL
Dane podatkowe
NIP 5833132633
data rejestracji 20 sie 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJDARIUSZ PIEKARZ
Beneficjent
MACIEJ SYGUŁA
Beneficjent
MACIEJ SYGUŁĄ
reprezentant
ALICJA LEŚ
Wspólnik
2011-06-07
2012-01-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.000,00
PIOTR ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2012-01-04
2021-08-24
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650 ZŁOTYCH
MICHAEL ROHDE
Wspólnik
2012-01-04
2017-09-28
66 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
ŁUKASZ PIĄTEK
Wspólnik
2012-01-04
2012-10-18
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650 ZŁOTYCH
MACIEJ SYGUŁA
Wspólnik
2017-09-28
2022-04-15
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.350 ZŁ
DARIUSZ MICHAŁ PIEKARZ
Wspólnik
2021-08-24
2022-04-15
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650 ZŁOTYCH
DARIUSZ PIEKARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ SYGUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALICJA LEŚ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2012-01-04
MICHAEL ROHDE
PREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2018-07-13
MACIEJ SYGUŁA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-13
2022-04-15
2011-06-07
2012-10-18
CIESZYŃSKIEGO, 38, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
2012-10-18
2019-12-07
LEWICKA, 13, WARSZAWA, 02-547, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie