KRS 0000388403
NIP5732829640
REGON24194373000000
NazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WTÓREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WTÓREX
Data rejestracji 07 cze 2011 (13 lat temu) 07 cze 2011
Data usunięcia 15 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIASTOWSKA, 202, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHCZESŁAW WŁADYSŁAW JANUS
Wspólnik
2011-06-07
2011-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
SYLWESTER JANUS
Wspólnik
2011-06-07
2015-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DOROTA KORBELA
Wspólnik
2011-09-22
2012-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA JANUS
Wspólnik
2012-09-11
2015-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DAMIAN KUBICZEK
Wspólnik
2015-03-27
2015-08-19
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.850,00 ZŁ
KORNEL MICHAŁ MADEJA
Wspólnik
2015-08-19
2016-09-27
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.850,00 ZŁ
PETR UHEREK
Wspólnik
2016-09-27
2019-04-15
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.850,00 ZŁ
CZESŁAW WŁADYSŁAW JANUS
Prokurent
2011-09-22
2012-09-11
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA JANUS
Prokurent
2012-09-11
2015-03-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CZESŁAW WŁADYSŁAW JANUS
PREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2011-09-22
SYLWESTER JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-07
2015-03-27
DAMIAN KUBICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-27
2015-08-19
KORNEL MICHAŁ MADEJA
PREZES
2015-08-19
2016-09-27
PETR UHEREK
PREZES
2016-09-27
2019-04-15
2011-06-07
2011-09-22
RÓWNOLEGŁA, 112, SŁOWIK, 42-263, SŁOWIK, POLSKA
2011-09-22
2015-03-27
SPORNA, 10, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie