KRS 0000388297
NIP7831674130
REGON30176411500000
NazwaOSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSTRANS
Data rejestracji 06 cze 2011 (13 lat temu) 06 cze 2011
Data usunięcia 10 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 1, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831674130
data rejestracji 01 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWRADOSŁAW KAROL BUL
reprezentant
ARTUR KARBOWIAK
reprezentant
MICHAŁ KOZDĘBA
Beneficjent
MARCIN PAWEŁ OLEJNIK
Beneficjent
SŁAWOMIR LESZEK JASTRZĘBSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW BILIŃSKI
Wspólnik
2011-06-06
2012-04-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
MARCIN PAWEŁ OLEJNIK
Wspólnik
2012-04-30
2012-12-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ
Wspólnik
2012-12-20
2013-04-10
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
30230003300000
MICHAŁ KOZDĘBA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE KOMANDYTOWO AKCYJNEJ TJ. ABC CARGO FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
MARCIN PAWEŁ OLEJNIK
Beneficjent
WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE ABC OSTRANS SP. Z O.O. KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNEJ
SŁAWOMIR LESZEK JASTRZĘBSKI
Beneficjent
WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE CARGO FS SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI, TJ. ABC CARGO FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-06
2012-04-30
MARCIN PAWEŁ OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-30
2013-04-10
2011-06-06
2012-04-30
UNIXUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-06
2012-04-30
GARBARY, 95, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
2012-04-30
2012-06-01
KROTOSZYŃSKA, 35, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie