KRS 0000387525
NIP6812047124
REGON12154098400000
NazwaKONTRAKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKONTRAKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 maj 2011 (13 lat temu) 30 maj 2011
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RYNEK DĘBNICKI, 13, KRAKÓW, 30-319, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6812047124
data rejestracji 15 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAANNA MARIA KWIATEK
Beneficjent
DANUTA MARIA KWIATEK
Beneficjent
WŁADYSŁAW MARIA KWIATEK
Beneficjent
DANUTA MARIA KWIATEK
reprezentant
WŁADYSŁAW MARIA KWIATEK
reprezentant
DANUTA MARIA KWIATEK
Wspólnik
2011-05-30
2021-01-19
ANNA MARIA KWIATEK
Wspólnik
2011-05-30
2021-01-19
Wspólnik
2011-05-30
2021-01-19
35689196000000
WŁADYSŁAW MARIA KWIATEK
Wspólnik
2011-05-30
2021-01-19
ANNA MARIA KWIATEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DANUTA MARIA KWIATEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WŁADYSŁAW MARIA KWIATEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE TJ. KONTRAKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWANA PRZEZ: 1.DANUTA KWIATEK - PREZES ZARZĄDU LUB 2.WŁADYSŁAW KWIATEK - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-30
2021-01-19
35689196000000
2011-05-30
2018-06-29
760, GŁOGOCZÓW, 32-444, GŁOGOCZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie