KRS 0000387501
NIP8992719134
REGON02153347300000
NazwaTELEWIZJA I CZASOPISMA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELEWIZJA I CZASOPISMA SŁOWO
Data rejestracji 26 maj 2011 (13 lat temu) 26 maj 2011
Data usunięcia 26 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992719134
data rejestracji 03 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5813Z WYDAWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1811Z DRUKOWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAEMIL BARAN
Beneficjent
EMIL BARAN
reprezentant
EMIL BARAN
Wspólnik
2011-05-26
2021-06-08
140 (STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ ZIOMEK
Wspólnik
2011-05-26
2011-11-09
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ TOMASZ BARAN
Wspólnik
2011-09-22
2014-06-16
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ RYBAK
Wspólnik
2011-11-09
2014-06-16
15 (PIĘTNAŚCIE ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ ZIOMEK
Wspólnik
2014-06-16
2015-08-07
62 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
SZAWEŁ MAREK NAWRACAJ
Wspólnik
2021-06-08
2023-04-26
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00;-ZŁ
JERZY ANDRZEJ ZIOMEK
Prokurent
2014-06-16
2015-08-07
PROKURA SAMOISTNA
EMIL BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ BEZ OGRANICZEŃ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
EMIL BARAN
PREZES ZARZĄDU
2011-05-26
2020-12-11
JERZY ANDRZEJ ZIOMEK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-26
2011-11-09
SZAWEŁ MAREK NAWRACAJ
PREZES ZARZĄDU
2020-12-11
2023-04-26
ROBERT JAN KOŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-16
2019-05-13
2011-05-26
2020-05-26
MAGNES MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-26
2011-09-22
PRĄDZYŃSKIEGO, 33, WROCŁAW, 50-433, WROCŁAW, POLSKA
2011-09-22
2014-06-16
KAROLA MIARKI, 6-10, WROCŁAW, 50-306, WROCŁAW, POLSKA
2014-06-16
2016-09-01
KOMUNY PARYSKIEJ, 90, WROCŁAW, 50-452, WROCŁAW, POLSKA
2016-09-01
2020-05-26
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Kms 34/22
2023-01-05
2023-10-12
200 PLN
IV P 1655/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb Kancelaria Komornicza nr VI w Gliwicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie