KRS 0000387191
NIP7010297413
REGON14295060000000
NazwaTAMOIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTAMOIN POLSKA
Data rejestracji 24 maj 2011 (13 lat temu) 24 maj 2011
Data usunięcia 02 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 99, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEGRUPO TAMOIN SOCIEDAD ANONIMA
Wspólnik
2011-05-24
2019-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
DANIEL FRANCISCO MILLAN MARTINEZ
Likwidator
2017-05-13
2019-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANTONIO BARRENECHEA ELORRIETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-24
2017-05-13
JOSEBA KOLDOBIKA GARCIA GARAIGORDOBIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-24
2015-03-16
INIGO ELORZA MOURIZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-16
2017-05-13
2011-05-24
2017-05-13
TAMOIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-13
2017-10-27
"INVERBUD PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie