KRS 0000386981
NIP8992721697
REGON02152671100000
NazwaESCROW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESCROW GROUP
Data rejestracji 23 maj 2011 (13 lat temu) 23 maj 2011
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF ZYGMUNT ŚLĘZAK
Wspólnik
2011-05-23
2013-12-18
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ MIECZYSŁAW RUCIŃSKI
Wspólnik
2011-05-23
2021-01-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ MIECZYSŁAW RUCIŃSKI
Prokurent
2013-12-18
2019-08-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
KRZYSZTOF ZYGMUNT ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-23
2012-10-05
DARIUSZ MIECZYSŁAW RUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-23
2013-10-03
GRZEGORZ STAROSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-18
2021-01-25
2011-05-23
2011-09-08
SEZAMKOWA, 32, WROCŁAW, 52-317, WROCŁAW, POLSKA
2011-09-08
2013-12-18
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2 - 8, WROCŁAW, 53-659, WROCŁAW, POLSKA
2013-12-18
2019-04-02
KASZUBSKA, 8, WROCŁAW, 50-214, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie