KRS 0000386953
NIP8272292156
REGON10104579200000
Nazwa"BUDFOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDFOL
Data rejestracji 25 maj 2011 (13 lat temu) 25 maj 2011
Data usunięcia 29 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPACEROWA, 1A, OPATÓWEK, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8272292156
data rejestracji 08 mar 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJMARCIN MAREK KIERNOŻYCKI
Wspólnik
2011-05-25
2018-07-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW PIOTR MUSIELAK
Wspólnik
2011-05-25
2014-11-28
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH
AGATA BARBARA MUSIELAK
Wspólnik
2014-11-28
2018-07-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ.
JERZY JAN SMUG
Wspólnik
2018-07-03
2023-08-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY JAN SMUG
Prokurent
2018-09-27
2019-02-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR PAWEŁ MUSIELAK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-25
2013-10-24
PIOTR MUSIELAK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-28
2018-07-03
JANUSZ CHADUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-07-03
2019-02-28
JERZY JAN SMUG
PREZES ZARZĄDU
2019-02-28
2023-08-29
2011-05-25
2011-10-27
SIERADZKA, 6, BŁASZKI, 98-235, BŁASZKI, POLSKA
2011-10-27
2012-10-18
OPATÓWEK, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
2012-10-18
2018-07-03
DZIUBIŃSKIEGO, 1A, OPATÓWEK, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
Km 3396/21
2021-12-27
2024-05-10
2055.98 PLN
VI Nc-e 1315217/20, VI Nc-e 1315217/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Marcin Kolański Kancelaria Komornicza nr III w Kaliszu
GKm 233/20
2021-12-28
2024-05-10
98662.72 PLN
IV GNc 1576/19/S
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Marcin Kolański Kancelaria Komornicza nr III w Kaliszu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie