KRS 0000386825
NIP7952519517
REGON18069793200000
NazwaLEGGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEGGERA
Data rejestracji 20 maj 2011 (13 lat temu) 20 maj 2011
Data usunięcia 04 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 20, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMYKHAYLO SKRYPNYK
Wspólnik
2011-05-20
2017-05-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH
ANDRIY KUZNYETSOV
Wspólnik
2011-05-20
2016-08-04
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
EDWARD RYSZARD ŚLEDZIONA
Wspólnik
2017-05-18
2022-02-04
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800 ZŁ
ZOFIA KATARZYNA STARZYŃSKA
Wspólnik
2017-05-18
2022-02-04
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ
ZOFIA KATARZYNA STARZYŃSKA
Likwidator
2020-10-29
2022-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAKHAYLO SKRYPNYK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-20
2011-07-18
VIRA LYSOVETS
PREZES ZARZĄDU
2011-07-18
2013-03-14
MYKHAYLO SKRYPNYK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-14
2017-05-18
EDWARD RYSZARD ŚLEDZIONA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2020-10-29
2011-05-20
2020-10-29
LEGGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-20
2016-08-04
GRUNWALDZKA, 47, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie