KRS 0000386677
NIP6412519476
REGON24195307000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ABRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ABRYS
Data rejestracji 19 maj 2011 (13 lat temu) 19 maj 2011
Data usunięcia 07 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GWARECKA, 27, RUDA ŚLĄSKA, 41-717, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHURSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
Beneficjent
URSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
reprezentant
RYSZARD BOLESŁAW ŁOPUSIEWICZ
Wspólnik
2011-05-19
2020-04-17
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ
MARCIN WŁADYSŁAW WIERZBICKI
Wspólnik
2011-05-19
2022-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ
URSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
Wspólnik
2020-04-17
2022-09-07
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
URSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
Likwidator
2021-07-12
2022-09-07
URSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
URSZULA ELŻBIETA ŁOPUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-09-21
2021-07-12
RYSZARD BOLESŁAW ŁOPUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2020-04-17
MARCIN WŁADYSŁAW WIERZBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-19
2020-04-17
MARCIN WŁADYSŁAW WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-17
2020-09-21
2011-05-19
2021-07-12
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ABRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-19
2020-04-17
PIONIERÓW, 31, RUDA ŚLĄSKA, 41-711, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie