KRS 0000386482
NIP9571053253
REGON22121600000000
NazwaMMSK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMMSK GROUP
Data rejestracji 17 maj 2011 (13 lat temu) 17 maj 2011
Data usunięcia 22 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres --------, -----, GDAŃSK, ----, ------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #86 OPIEKA ZDROWOTNAKRZYSZTOF KLIMOWICZ
Wspólnik
2011-05-17
2015-01-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MARCIN MAREK CHYLIŃSKI
Wspólnik
2011-05-17
2012-04-17
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250 ZŁ
MICHAŁ CIEŚLAK
Wspólnik
2011-05-17
2012-04-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
Wspólnik
2015-01-13
2020-04-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
22068512800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2012-04-17
KRZYSZTOF LESZEK PARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2015-01-13
2011-05-17
2012-04-17
MAJORA MIECZYSŁAWA SŁABEGO, 19B, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2012-04-17
2013-06-18
GRUNWALDZKA, 136, GDAŃSK, 80-264, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie