KRS 0000385976
NIP7761693606
REGON14299248300000
NazwaSIERPIECKIE STOWARZYSZENIE "POMAGAM" CENTRUM WOLONTARIATU I INICJATYW OBYWATELSKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIERPIECKIE "POMAGAM" CENTRUM WOLONTARIATU I INICJATYW OBYWATELSKICH
Data rejestracji 12 maj 2011 (13 lat temu) 12 maj 2011
Data usunięcia 03 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BRACI TUŁODZIECKICH, 25, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW ŁOBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-12
2014-01-30
SŁAWOMIR PĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-12
2014-01-30
LESZEK KRYDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-30
2018-10-03
FERDYNAND MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-30
2018-10-03
WALDEMAR CIEMNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-30
2018-10-03
WOJCIECH WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-12
2014-01-30
WALDEMAR ORZECHOWSKI
Likwidator
2018-01-09
2018-10-03
DARIUSZ ŁYCZKOWSKI
Likwidator
2018-01-09
2018-10-03
MARIA PIĄTKOWSKA
Likwidator
2018-01-09
2018-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE SPRAW PRAWNYCH, FINANSOWYCH I MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM KURTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2014-01-30
BEATA KRASZEWSKA
SKARBNIK
2011-05-12
2014-01-30
LESZEK BIEŃKOWSKI
SEKRETARZ
2011-05-12
2014-01-30
JANINA BLICHARZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2014-01-30
JÓZEF DŁUGOKĘCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2014-01-30
MARIA PIĄTKOWSKA
SKRABNIK
2014-01-30
2018-01-09
WALDEMAR ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-30
2018-01-09
JERZY ABREFCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-30
2018-01-09
URSZULA WANDA ORZECHOWSKA
SEKRETARZ
2014-01-30
2018-01-09
DARIUSZ ŁYCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-30
2018-01-09
2011-05-12
2018-01-09
SIERPIECKIE STOWARZYSZENIE "POMAGAM" CENTRUM WOLONTARIATU I INICJATYW OBYWATELSKICH
2011-05-12
2014-01-30
ŚWIETOKRZYSKA, 2A, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie