KRS 0000385890
NIP8513147391
REGON32099469400000
NazwaXELLENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXELLENT
Data rejestracji 12 maj 2011 (13 lat temu) 12 maj 2011
Data usunięcia 15 mar 2022 15 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 34/35, SZCZECIN, 70-340, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJBEATA BARBARA NAWROCKA
Wspólnik
2011-05-12
2015-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
WOJCIECH BOGDAN ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2015-06-10
2016-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAN SEBASTIAN ROMAN
Wspólnik
2016-04-06
2022-03-15
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ.
HANS REINE KARINEN
Wspólnik
2016-04-06
2022-03-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY: - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2) JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZWOLNIENIA Z DŁUGU, UPOWAŻNIONYCH JEST: - DO KWOTY 1500,00 EURO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 1500,00 EURO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JURGEN PREISS
PREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2015-06-10
JONAS MELLQVIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-12
2015-06-10
WOJCIECH BOGDAN ŁUKASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-10
2016-04-06
JAN SEBASTIAN ROMAN
PREZES ZARZĄDU
2016-04-06
2022-03-15
2011-05-12
2015-06-10
BOGURODZICY, 2, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
2015-06-10
2016-04-06
AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 34/35, SZCZECIN, 70-340, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie