KRS 0000385792
NIP8522555155
REGON32067845000000
Nazwa"ACTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"ACTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 maj 2011 (13 lat temu) 11 maj 2011
Data usunięcia 20 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JAGIELLOŃSKA, 39B, SZCZECIN, 70-382, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8522555155
data rejestracji 01 cze 2010
status Zwolniony
96109028060000000111886114
SANPL 2 Oddział w Szczecinie
ul. Adama Mickiewicza 142 71-153 Szczecin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEDARIUSZ DŁUGOŁĘCKI
Beneficjent
REMIGIUSZ ANDRZEJ REKMAN
Beneficjent
REMIGIUSZ ANDRZEJ REKMAN
reprezentant
REMIGIUSZ ANDRZEJ REKMAN
Wspólnik
2011-05-11
2016-05-20
WOJCIECH JERZY TESZNER
Wspólnik
2011-05-11
2016-05-20
DARIUSZ DŁUGOŁĘCKI
Wspólnik
2011-05-11
2016-05-20
DARIUSZ DŁUGOŁĘCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
REMIGIUSZ ANDRZEJ REKMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: 1. SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - "ACTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNA REPREZENTACJA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNA REPREZENTACJA, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: -PREZES ZARZĄDU REMIGIUSZ ANDRZEJ REKMAN 2. KOMANDYTARIUSZE SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI.
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-11
2016-05-20
32087361900000
2011-05-11
2016-05-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-05-11
2016-05-20
"ACTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-05-11
2016-05-20
JAGIELLOŃSKA, 39B, SZCZECIN, 70-382, SZCZECIN, POLSKA
2013-08-09
2016-05-20
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2013-08-09
2016-05-20
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2013-08-09
2016-05-20
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2013-08-09
2016-05-20
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2013-08-09
2016-05-20
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2013-08-09
2016-05-20
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2013-08-09
2016-05-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-08-09
2016-05-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2013-08-09
2016-05-20
8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie