KRS 0000385585
NIP7962437293
REGON67272625100000
Nazwa"AVENTIS" MAGDALENA KUBIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"AVENTIS" MAGDALENA KUBIŃSKA
Data rejestracji 09 maj 2011 (13 lat temu) 09 maj 2011
Data usunięcia 01 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BOHATERÓW STUDZIANEK, 7, PIONKI, 26-670, PIONKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHHALINA SZEWCZYK
Wspólnik
2011-05-09
2011-09-15
PIOTR SZEWCZYK
Wspólnik
2011-05-09
2016-02-25
MICHAŁ CYGAN
Wspólnik
2011-05-09
2011-09-15
ANNA ELŻBIETA SZEWCZYK
Wspólnik
2011-09-15
2016-02-25
MAGDALENA KUBIŃSKA
Wspólnik
2016-02-25
2022-02-01
MAŁGORZATA KUBIŃSKA WIERTEL
Wspólnik
2016-02-25
2022-02-01
PAWEŁ MARIAN BRZESKI
Wspólnik
2016-02-25
2022-02-01
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
PIOTR SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2016-02-25
MICHAŁ CYGAN
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2011-09-15
ANNA ELŻBIETA SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-15
2016-02-25
MAGDALENA KUBIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-25
2022-02-01
MAŁGORZATA KUBIŃSKA WIERTEL
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-25
2022-02-01
PAWEŁ MARIAN BRZESKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-25
2022-02-01
HALINA SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2011-09-15
2011-05-09
2016-02-25
"AVENTIS" SZEWCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie