KRS 0000385469
NIP5851460833
REGON22122559300000
NazwaVIVA RAFAŁ KRZYSZTOF SZLĄZAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVIVA RAFAŁ KRZYSZTOF SZLĄZAK
Data rejestracji 09 maj 2011 (13 lat temu) 09 maj 2011
Data usunięcia 15 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 3-GO MAJA, 67-69, SOPOT, 81-850, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHGRZEGORZ WIKTOR KRYCHOWSKI
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
JANUSZ RYSZARD KARPIŃSKI
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
MACIEJ ANDRZEJ KOPCZYŃSKI
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
BARTOSZ ADAM ZIELENKIEWICZ
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
ANDRZEJ PIOTR WEIS
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
RAFAŁ KRZYSZTOF SZLĄZAK
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
PAULINA MARTA ZAREMBA
Wspólnik
2011-05-09
2015-06-15
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJĘ NA ZEWNĄTRZ POWIERZA SIĘ TRZEM ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST KAŻDOROZOWO UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW.
GRZEGORZ WIKTOR KRYCHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
BARTOSZ ADAM ZIELENKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-02
2015-06-15
JANUSZ RYSZARD KARPIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
MACIEJ ANDRZEJ KOPCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
ANDRZEJ PIOTR WEIS
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
RAFAŁ KRZYSZTOF SZLĄZAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
PAULINA MARTA ZAREMBA
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-09
2015-06-15
2011-05-09
2013-04-09
JERZEGO HAFFNERA, 6, SOPOT, 81-717, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie