KRS 0000385388
NIP5882379612
REGON22123191000000
NazwaGLOBAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL CAPITAL
Data rejestracji 06 maj 2011 (13 lat temu) 06 maj 2011
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882379612
data rejestracji 17 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW BOGDAN CZOSKA
Wspólnik
2011-05-06
2014-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAMIL SLIMANI
Wspólnik
2014-01-28
2016-05-31
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KRZYSZTOF ZYGAN
Wspólnik
2016-05-31
2018-04-16
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
MARCIN MAREK BORKOWSKI
Wspólnik
2016-05-31
2018-04-16
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
ADAM MACIEJ KRYSTASZEK
Wspólnik
2018-04-16
2021-02-25
1499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.950,-ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HENRYK GROEN
PREZES
2011-05-06
2014-01-28
KAMIL SLIMANI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-28
2016-05-31
SŁAWOMIR KRZYSZTOF ZYGAN
PREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2018-04-16
MARCIN MAREK BORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2018-04-16
ADAM MACIEJ KRYSTASZEK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-16
2021-02-25
2011-05-06
2014-01-28
MC UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-06
2014-01-28
28, BYCHOWO, 84-250, GNIEWINO, POLSKA
2014-01-28
2014-09-03
ŚLĄSKA, 35-37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
2014-09-03
2016-05-31
GRUNWALDZKA, 76/78, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2016-05-31
2018-04-16
UL. ZEUSA, 43, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
2018-04-16
2019-09-17
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie