KRS 0000385382
NIP7831671373
REGON30173374100000
NazwaGRUPA KSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA KSK
Data rejestracji 06 maj 2011 (13 lat temu) 06 maj 2011
Data usunięcia 16 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GARBARY, 95D, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831671373
data rejestracji 02 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEKRYSTYNA KASPROWICZ
Beneficjent
STANISŁAW KAZIMIERZ KASPROWICZ
reprezentant
KRYSTYNA KASPROWICZ
Wspólnik
2011-05-06
2023-10-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
MICHAŁ KASPROWICZ
Wspólnik
2011-05-06
2019-04-18
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
STANISŁAW KAZIMIERZ KASPROWICZ
Likwidator
2022-09-05
2023-10-16
KRYSTYNA KASPROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2023-10-16
STANISŁAW KAZIMIERZ KASPROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2023-10-16
AGNIESZKA KANIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2023-10-16
KRYSTYNA KASPROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ KASPROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2019-04-18
STANISŁAW KAZIMIERZ KASPROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2022-09-05
2022
2022-01-01
2022-08-16
2022-08-17
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -820392.63 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 820392.63 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 820392.63 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2011-05-06
2019-04-18
HFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-18
2022-09-05
GRUPA KSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-06
2016-03-10
PIEKARY, 26, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
2016-03-10
2019-04-18
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie