KRS 0000385342
NIP5532496642
REGON24194327800000
NazwaSTOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU "GÓRAL 1956 ŻYWIEC" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSYMPATYKÓW KLUBU "GÓRAL 1956 ŻYWIEC"
Data rejestracji 05 maj 2011 (13 lat temu) 05 maj 2011
Data usunięcia 16 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KAZIMIERZA TETMAJERA, 50, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
MATEUSZ ŚLIWA
Likwidator
2024-06-27
2024-09-16
MICHAŁ MIKŚ
Likwidator
2024-06-27
2024-09-16
MICHAŁ WOLNY
Beneficjent
MARIUSZ MROWIEC
Beneficjent
ARTUR ZIAJKA
Beneficjent
MATEUSZ ŚLIWA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ZIOBROWSKI
Beneficjent
WOJCIECH BIELEWICZ
Beneficjent
MICHAŁ TOMASZ MIKŚ
Beneficjent
MICHAŁ TOMASZ MIKŚ
zgłaszający - inny
MARIUSZ MROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2011-05-05
2024-09-16
MICHAŁ TOMASZ MIKŚ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-05
2024-09-16
MICHAŁ WOLNY
Członek Organu Nadzoru
2011-05-05
2024-09-16
MICHAŁ WOLNY
Beneficjent
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
MARIUSZ MROWIEC
Beneficjent
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
ARTUR ZIAJKA
Beneficjent
SEKRETARZ ZARZĄDU
MATEUSZ ŚLIWA
Beneficjent
SKARBNIK
PRZEMYSŁAW ZIOBROWSKI
Beneficjent
WICEPREZES
WOJCIECH BIELEWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ TOMASZ MIKŚ
Beneficjent
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA STOWARZYSZENIA JEST DWUOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.
WOJCIECH BIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-05
2024-06-27
PRZEMYSŁAW ZIOBROWSKI
WICEPREZES
2011-05-05
2024-06-27
MATEUSZ ŚLIWA
SKARBNIK
2011-05-05
2024-06-27
ARTUR ZIAJKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2011-05-05
2024-06-27
2011-05-05
2016-12-29
STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU "GÓRAL 1956 ŻYWIEC"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie