KRS 0000385321
NIP6492288776
REGON24193866200000
Nazwa"CO-LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCO-LOGISTIC
Data rejestracji 06 maj 2011 (13 lat temu) 06 maj 2011
Data usunięcia 16 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓTKA, 10, PODZAMCZE, 42-440, OGRODZIENIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIANIDA KOSUŃ
Wspólnik
2011-05-06
2017-01-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ZARZYCKI
Wspólnik
2017-01-13
2021-08-16
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
JACEK PAWEŁ KOSUŃ
Wspólnik
2011-05-06
2021-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANIDA KOSUŃ
Prokurent
2011-09-08
2015-09-11
SAMOISTNA
KAROLINA MATYŚKIEWICZ
Likwidator
2020-01-10
2021-08-16
KONRAD PAPIEROWSKI
Kurator
2018-02-07
2020-04-15
MARIOLA KURACH
Kurator
2019-05-31
2021-08-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM.
JACEK PAWEŁ KOSUŃ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2015-09-11
ANIDA KOSUŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2017-01-13
ŁUKASZ ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-01-13
2017-04-03
2011-05-06
2020-01-10
"CO-LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-06
2017-01-13
WIDOKOWA, 4, PODZAMCZE, 42-440, OGRODZIENIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie