KRS 0000385033
NIP5993145679
REGON08052206400000
Nazwa"GREEN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN POWER
Data rejestracji 29 kwi 2011 (13 lat temu) 29 kwi 2011
Data usunięcia 21 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 41B, ZIELONA GÓRA, 65-021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPIOTR JAN AULICH
Wspólnik
2011-04-29
2017-12-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-04-29
2015-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
21036456700000
Wspólnik
2015-04-09
2015-07-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
21036456700000
PAWEŁ KAMIL SCHROEDER
Prokurent
2014-06-09
2015-07-27
SAMOISTNA
PIOTR JAN AULICH
Prokurent
2014-11-25
2015-04-29
PROKURA SAMOISTNA
KAROLINA ANNA RZEPECKA
Prokurent
2015-04-29
2016-03-02
SAMOISTNA
JERZY SZARATA
Prokurent
2016-03-02
2017-05-23
SAMOISTNA
PIOTR JAN AULICH
Likwidator
2017-05-23
2017-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF FRANCISZEK SIEWIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-29
2014-06-09
PIOTR JAN AULICH
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2014-11-25
KAROLINA ANNA RZEPECKA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-25
2015-04-29
PIOTR JAN AULICH
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2017-05-23
2011-04-29
2017-05-23
"GREEN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-29
2016-03-02
MAŁOROLNYCH, 20A, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2016-03-02
2017-05-23
UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 24, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie