KRS 0000384995
NIP8581842270
REGON32099398000000
NazwaSTOWARZYSZENIE STARE BRYNKI XXI
Krótka nazwaSTARE BRYNKI XXI
Data rejestracji 28 kwi 2011 (13 lat temu) 28 kwi 2011
Data usunięcia 18 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 11A, STARE BRYNKI, 74-107, DALESZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJANNA AGNIESZKA KUBIK
Likwidator
2020-02-28
2020-11-18
JANINA ANNA KARDASZ
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2020-11-18
KRZYSZTOF MISZTAL
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2020-11-18
DARIA PAPIS
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2013-06-05
KATARZYNA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2020-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DWIE OSOBY ŁĄCZNIE, PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANNA AGNIESZKA KUBIK
PREZES
2011-04-28
2020-02-28
RYSZARD JERZY GONDEK
WICEPREZES
2011-04-28
2013-06-05
ZOFIA DURMA
SKARBNIK
2011-04-28
2013-06-05
JÓZEF MARIAN STOSIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2013-06-05
WIESŁAWA NOWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2020-02-28
ANDRZEJ ROBERT MIESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2020-02-28
BARBARA GONDEK
WICEPREZES
2013-06-05
2020-02-28
SYLWIA WIŚNIEWSKA
SKARBNIK
2013-06-05
2020-02-28
BOŻENA HALINA KISIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-05
2020-02-28
2011-04-28
2020-02-28
STOWARZYSZENIE STARE BRYNKI XXI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie