KRS 0000384833
NIP5472134466
REGON24194920000000
Nazwa"R.S. DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA S.RAJEWSKI"
Krótka nazwaR.S. DEVELOPER S.RAJEWSKI
Data rejestracji 27 kwi 2011 (13 lat temu) 27 kwi 2011
Data usunięcia 26 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MICHAŁOWICZA, 12, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5472134466
data rejestracji 11 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘSŁAWOMIR ANDRZEJ RAJEWSKI
Wspólnik
2011-04-27
2019-02-26
ALEKSANDRA ANNA RAJEWSKA
Wspólnik
2011-04-27
2019-02-26
ZDZISŁAW JÓZEF SZERSZEŃ
Wspólnik
2011-04-27
2017-10-11
TOMASZ BOLESŁAW LALIK
Wspólnik
2011-04-27
2019-02-26
Wspólnik
2017-10-12
2019-02-26
36830912300000
SŁAWOMIR ANDRZEJ RAJEWSKI
Beneficjent
TOMASZ BOLESŁAW LALIK
Beneficjent
ALEKSANDRA ANNA RAJEWSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR ANDRZEJ RAJEWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
SŁAWOMIR ANDRZEJ RAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ BOLESŁAW LALIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ALEKSANDRA ANNA RAJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
ZDZISŁAW JÓZEF SZERSZEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-27
2017-10-11
TOMASZ BOLESŁAW LALIK
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-27
2019-02-26
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-12
2019-02-26
36830912300000
SŁAWOMIR ANDRZEJ RAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-27
2019-02-26
ALEKSANDRA ANNA RAJEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-27
2019-02-26
2011-04-27
2019-02-26
SPÓŁKA JAWNA
2011-04-27
2019-02-26
"R.S. DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA S.RAJEWSKI"
2011-04-27
2019-02-26
MICHAŁOWICZA, 12, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-03-30
2019-02-26
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2011-04-27
2019-02-26
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2011-04-27
2019-02-26
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-04-27
2019-02-26
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2011-04-27
2019-02-26
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-04-27
2019-02-26
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2011-04-27
2019-02-26
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2011-04-27
2019-02-26
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie