KRS 0000384715
NIP5532493218
REGON24189665600000
NazwaEUROEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROEKO
Data rejestracji 27 kwi 2011 (13 lat temu) 27 kwi 2011
Data usunięcia 14 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email EUROEKOPOLSKA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKONRAD POGODA
Prokurent
2015-03-16
2018-09-14
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ BZOWY
Prokurent
2015-03-16
2015-09-23
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CZESŁAW NOWAK
Wspólnik
2011-04-27
2014-05-08
50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH
VINCENZO MANGINI
Wspólnik
2011-04-27
2015-09-09
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH
ANTONETTA NATALE
Wspólnik
2015-09-09
2018-09-14
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
CZESŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-27
2014-05-08
VINCENZO MANGINI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-27
2014-05-08
RAFFAELE SCALA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-08
2014-09-16
VINCENZO MANGINI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2015-09-09
ANTONETTA NATALE
PREZES ZARZĄDU
2015-09-09
2018-09-14
2011-04-27
2014-05-08
KS.PR.ST.SŁONKI, 22, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
2014-05-08
2014-10-29
CENTRALNA, 20, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2014-10-29
2016-07-25
WAPIENICKA, 36, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie