KRS 0000384578
NIP8361852071
REGON10107594200000
NazwaSTAL-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAL-CAR
Data rejestracji 27 kwi 2011 (13 lat temu) 27 kwi 2011
Data usunięcia 09 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 6, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8361852071
data rejestracji 01 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUMICHAŁ PINTARA
reprezentant
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
reprezentant
MICHAŁ PINTARA
Beneficjent
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
Beneficjent
MICHAŁ PINTARA
Wspólnik
2011-04-27
2012-12-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ.
BARTOSZ JAN BIELECKI
Wspólnik
2011-04-27
2012-12-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ.
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
Wspólnik
2011-04-27
2012-12-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
DANUTA KOWALSKA
Wspólnik
2012-12-06
2017-03-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
PAULINA DOROTA BIELECKA
Wspólnik
2012-12-06
2018-02-26
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
KATARZYNA JOLANTA PINTARA
Wspólnik
2012-12-06
2018-02-26
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
Wspólnik
2017-03-15
2020-11-09
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH
BARTOSZ JAN BIELECKI
Wspólnik
2018-02-26
2018-09-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁ
MICHAŁ PINTARA
Wspólnik
2018-02-26
2020-11-09
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH
MICHAŁ PINTARA
Likwidator
2020-02-20
2020-11-09
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
Likwidator
2020-02-20
2020-11-09
MAREK WOJTANIA
Prokurent
2018-03-29
2019-05-30
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ PINTARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST -PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -PRZY ZOBOWIĄZANIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ 30.000,00 ZŁ. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
BARTOSZ JAN BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-15
2018-09-17
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH
2011-04-27
2013-07-08
BARTOSZ JAN BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-27
2013-07-08
MICHAŁ PINTARA
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
2011-04-27
2013-07-08
KATARZYNA JOLANTA PINTARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-08
2017-03-15
PAULINA DOROTA BIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-08
2017-03-15
MICHAŁ PINTARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-15
2020-02-20
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-15
2018-09-17
TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-17
2020-02-20
2011-04-27
2020-02-20
STAL-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-27
2012-12-06
BATOREGO, 64, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
2012-12-06
2020-02-28
MIRECKIEGO, 23, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie